議案 取締役6名選任の件
取締役全員(8名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
1
平瀬智樹
生年月日 1978年2月5日 所有する当社の株式数 7,298,400株 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 1997年12月
- 株式会社テレウェイヴ入社
- 2000年4月
- テレウェイヴリンクス取締役
- 2001年6月
- 同社常務取締役
- 2005年7月
- 当社設立、当社代表取締役社長(現任)
- 2013年4月
- 株式会社横浜フリエスポーツクラブ社外取締役
- 2021年8月
- 一般財団法人日本スウェーデン歯科学会理事(現任)
選任理由 平瀬智樹氏を取締役候補者とした理由は、2005年に当社を設立して以来、当社グループの経営を指揮し、当社の成長を牽引し、企業経営と事業戦略に関する豊富な知識と幅広い見識を有していることから、当社の経営に必要不可欠な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
-
2
武田幸治
生年月日 1982年1月13日 所有する当社の株式数 60,000株 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 2007年12月
- 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
- 2018年4月
- 当社入社、当社経理担当部長
- 2018年6月
- 当社取締役
- 2018年7月
- 当社取締役財務経理部長兼総務部長
- 2019年4月
- 当社取締役財務経理部長兼総務部長兼業務部長
- 2019年6月
- 当社常務取締役財務経理部長兼総務部長兼業務部長
- 2019年7月
- 当社常務取締役管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長兼業務部長
- 2020年6月
- 当社取締役執行役員兼管理本部長兼財務経理部長兼総務労務部長兼業務部長
- 2020年7月
- 当社取締役執行役員兼財務経理部長兼総務労務部長兼業務部長
- 2020年10月
- 当社取締役執行役員兼総務労務部長
- 2021年9月
- 当社取締役執行役員
- 2022年4月
- 当社取締役執行役員兼上場準備室長
- 2022年1月
- 当社取締役執行役員(現任)
選任理由 武田幸治氏を取締役候補者とした理由は、当社入社以来、グループ全体の財務・経理・人事・業務を所管し、当社グループ経営に必要な知識と幅広い見識を有していることから、当社の経営に必要不可欠な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
-
3
提橋由幾
生年月日 1982年1月2日 所有する当社の株式数 260,000株 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 2003年6月
- 株式会社メディシス設立、同社代表取締役
- 2012年3月
- 医療法人社団One-for-all監事(現任)
- 2014年9月
- NPO法人キッズアートプロジェクト理事(現任)
- 2016年9月
- 一般社団法人予防医療普及協会設立 同法人代表理事(現任)
- 2017年5月
- 一般社団法人日本医療ベンチャー協会設立、同法人理事(現任)
- 2018年6月
- 当社取締役(現任)
- 2019年6月
- データインデックス株式会社代表取締役社長CEO(現任)
- 2021年6月
- 一般社団法人国際医療健康交流機構代表理事(現任)
- (重要な兼職の状況)
- 医療法人社団One-for-all 監事
- NPO 法人キッズアートプロジェクト 理事
- 一般社団法人予防医療普及協会 代表理事
- 一般社団法人日本医療ベンチャー協会 理事
- データインデックス株式会社 代表取締役CEO
- 一般社団法人国際医療健康交流機構 代表理事
選任理由及び期待される役割の概要 提橋由幾氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は医療機関の開業や経営支援、医薬品添付文書のデータベース事業を展開するなど医療従事者との人脈や医療業界への見識が広く、医療業界の専門的な観点から当社の業務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、独立した立場から関与いただく予定です。 略歴を開く閉じる
-
4
福井元明
生年月日 1985年1月7日 所有する当社の株式数 38,000株 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 2008年4月
- 株式会社みずほ銀行入行
- 2019年2月
- 株式会社ファーストパートナーズ入社、同社執行役員
- 2019年3月
- 株式会社Wells Partners設立、同社代表取締役(現任)
- 2020年6月
- 当社取締役(現任)
- 2020年12月
- 株式会社IFA.com設立、同社代表取締役(現任)
- 2022年1月
- 一般社団法人Q's Blanket理事(現任)
- (重要な兼職の状況)
- 株式会社Wells Partners 代表取締役
- 株式会社IFA.com 代表取締役
- 一般社団法人Q's Blanket 理事
選任理由及び期待される役割の概要 福井元明氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は銀行での業務経験を活かし、資金調達、M&A、IPO支援等の金融に関連する各種コンサルティング業務を独立系ファイナンシャル・アドバイザーとして経営し、資産運用コンサルティングとして多くの会社の経営アドバイスを実施しており、会社経営について豊富な知見を有しており、当該知見を活かして特に会社経営について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。 略歴を開く閉じる
-
5
鈴木孝昭
生年月日 1979年12月28日 所有する当社の株式数 10,400株 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 2016年6月
- たかさき医療総合法律事務所(現弁護士法人MIA法律事務所)設立
- 2017年1月
- 医療法人社団ルミエール監事(現任)
- 2017年12月
- 弁護士法人AIT医療総合事務所(現弁護士法人MIA法律事務所)設立、同法人代表弁護士
- 2019年7月
- 弁護士法人MIA法律事務所(現弁護士法人MIA)パートナー弁護士(現任)
- 2020年2月
- 株式会社givers取締役(現任)
- 2020年6月
- 医療法人令秋会理事(現任)
- 2021年6月
- 当社取締役(現任)
- 2022年2月
- 医療法人社団深志清流会理事(現任)
- (重要な兼職の状況)
- 弁護士法人MIA パートナー 弁護士
- 税理士法人MIA 会計事務所 税理士
- 医療法人社団令秋会 理事
- 医療法人社団深志清流会 理事
選任理由及び期待される役割の概要 鈴木孝昭氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士及び医師として専門的な知識と経験を有しており、当社の属する医療業界への見識が広く、また法律の専門家として当社の属する各種法令・規則について豊富な知見を有しており、当該知見を活かして特にガバナンス面について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。 略歴を開く閉じる
-
6
三輪綾子
(戸籍上の氏名:加藤綾子(かとうあやこ))
生年月日 1984年6月30日 所有する当社の株式数 8,800株 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 2012年4月
- 順天堂大学医学部産婦人科学講座医師(現任)
- 2019年7月
- 東京産婦人科医会広報委員(現任)
- 2019年9月
- 一般社団法人予防医療普及協会理事(現任)
- 2021年6月
- 当社取締役(現任)
- 2021年9月
- 東京産婦人科医会母体保護法委員(現任)
- 2022年4月
- THIRD CLINIC GINZA開設、同院院長(現任)
- (重要な兼職の状況)
- 順天堂大学附属病院 医師
- 一般社団法人予防医療普及協会 理事
- 東京産婦人科医会広報委員 母体保護法委員
- THIRD CLINIC GINZA 院長
選任理由及び期待される役割の概要 三輪綾子氏を社外取締役候補者とした理由は、医師として専門的な知識と経験を有しており、当社の属する医療業界への見識が広く、また医師として蓄積された経験や知識から、社内にこれまで以上に多様な価値観を取り込むことが期待され、当該知見を活かして特に医療業界について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。 略歴を開く閉じる
(注)
1.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.平瀬智樹氏は、当社の大株主であります。
3.提橋由幾氏、福井元明氏、鈴木孝昭氏、三輪綾子氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、提橋由幾氏は5年であり、福井元明氏は3年であり、鈴木孝昭氏及び三輪綾子氏は2年となります。
4.提橋由幾氏、福井元明氏、鈴木孝昭氏、三輪綾子氏は、社外取締役候補者であります。
5.当社は、提橋由幾氏、福井元明氏、鈴木孝昭氏、三輪綾子氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、各氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
6.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「2.会社の現況(3)③役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
7.当社は、提橋由幾氏、福井元明氏、鈴木孝昭氏、三輪綾子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。各氏が再任された場合は、当社は引き続き各氏を独立役員とする予定であります。